MK MODTECH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Silvela, 20
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MK MODTECH SL
CIF B66451832
Capital Social 68690.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 23/12/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MK MODTECH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MK MODTECH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernadeth Francisco Bondoc | Administrador Solidario | 23/01/2015 | 19/12/2018 |
Estopiñan Palencia Joaquin | Administrador Unico | 05/07/2018 | 19/12/2018 |
Estopiñan Palencia Joaquin | Liquidador | 19/12/2018 | 19/12/2018 |
Kinan Mansour | Administrador Solidario | 23/01/2015 | 19/12/2018 |
Francisco Bondoc Bernadeth | Administrador Solidario | 05/07/2018 | |
Mansour Kinan | Administrador Solidario | 05/07/2018 |
ACTOS BORME DE MK MODTECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 74, S 8, H M 674763, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 74, S 8, H M 674763, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 74, S 8, H M 674763, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 74, S 8, H M 674763, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
- C/ MANUEL SILVELA 20 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 73, S 8, H M 674763, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 73, S 8, H M 674763, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.690,00 | Euros |
Capital Actual: | 68.690,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.189,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 73, S 8, H M 674763, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 73, S 8, H M 674763, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 73, S 8, H M 674763, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44641 , F 173, S 8, H B 462114, I/A 1 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-08