ESTOPIÑAN PALENCIA JOAQUIN
Informe ejecutivo de ESTOPIÑAN PALENCIA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTOPIÑAN PALENCIA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERVACIO ESPAÑA SL | Apoderado | 17/02/2020 | |
RELB NEW ALIMENTOS SL | Apoderado Solidario | 10/11/2016 |
VINCULACIONES DE ESTOPIÑAN PALENCIA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTOPIÑAN PALENCIA JOAQUIN
Empresa: PERVACIO ESPAÑA SL
Apoderado
- Estopiñan Palencia Joaquin
- Jimenez Martinez Josefina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 124, S 8, H M 711931, I/A 2 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: MK MODTECH SL
Liquidador
- Estopiñan Palencia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 74, S 8, H M 674763, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: MK MODTECH SL
Administrador Unico
- Estopiñan Palencia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 74, S 8, H M 674763, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: MK MODTECH SL
Administrador Unico
- Estopiñan Palencia Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37890 , F 73, S 8, H M 674763, I/A 2 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: RELB NEW ALIMENTOS SL
Apoderado Solidario
- Estopiñan Palencia Joaquin
- Rosell Rodriguez Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35220 , F 22, S 8, H M 633311, I/A 3 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Información de ESTOPIÑAN PALENCIA JOAQUIN
Mostramos los datos de ESTOPIÑAN PALENCIA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTOPIÑAN PALENCIA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos