MINI JET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rovira I Virgili, 2
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINI JET SL
CIF B65413668
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MINI JET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINI JET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ahmad Khatib Aiesh | Apoderado | 16/12/2010 | 08/08/2023 |
Alvaro Al Khatib | Administrador Unico | 08/05/2018 | 08/08/2023 |
Alvaro Al Khatib Garcia | Liquidador | 08/08/2023 | 08/08/2023 |
AISH POBLE NOU BCN SL | Administrador Unico | 03/10/2014 | 08/05/2018 |
Vilamajo Gine Jaume | REPR.143 RRM | 03/10/2014 | 08/05/2018 |
Alia Al Khatib Garcia | Administrador Unico | 10/12/2010 | 13/06/2014 |
Pastor Sauri Manuel | Apoderado | 16/12/2010 | 28/12/2011 |
ACTOS BORME DE MINI JET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 127, S 8, H B 405236, I/A 8 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 127, S 8, H B 405236, I/A 8 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 127, S 8, H B 405236, I/A 8 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 127, S 8, H B 405236, I/A 7 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 127, S 8, H B 405236, I/A 7 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 126, S 8, H B 405236, I/A 6 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 126, S 8, H B 405236, I/A 5 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 126, S 8, H B 405236, I/A 4 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 125, S 8, H B 405236, I/A 3 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 124, S 8, H B 405236, I/A 2 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08