ALIA AL KHATIB GARCIA
Informe ejecutivo de ALIA AL KHATIB GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALIA AL KHATIB GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLDEN TOURISM XXI SL | Administrador Solidario | 29/09/2020 | |
GOLDEN HEALTH SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2017 | |
GOLDEN TOURISM XXI SL | Apoderado Mancomunado | 09/01/2017 | |
KHATGAR GOLDEN GROUP SL | Apoderado Solidario | 20/10/2016 |
VINCULACIONES DE ALIA AL KHATIB GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALIA AL KHATIB GARCIA
Apoderado Mancomunado
- Alia Al Khatib Garcia
- Alvaro Al Khatib Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45686 , F 110, S 8, H B 495842, I/A 4 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-08
Empresa: GOLDEN TOURISM XXI SL
Administrador Solidario
- Alia Al Khatib Garcia
- Alvaro Al Khatib Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45691 , F 120, S 8, H B 496035, I/A 3 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
Empresa: GOLDEN TOURISM XXI SL
Apoderado Mancomunado
- Alia Al Khatib Garcia
- Alvaro Al Khatib Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45691 , F 119, S 8, H B 496035, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Apoderado Mancomunado
- Alia Al Khatib Garcia
- Alvaro Al Khatib Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45686 , F 109, S 8, H B 495842, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: GOLDEN HEALTH SL
Apoderado Mancomunado
- Alia Al Khatib Garcia
- Alvaro Al Khatib Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45689 , F 126, S 8, H B 495962, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: KHATGAR GOLDEN GROUP SL
Apoderado Solidario
- Alia Al Khatib Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45586 , F 149, S 8, H B 492750, I/A 2 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-08
Empresa: MINI JET SL
Administrador Unico
- Alia Al Khatib Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 126, S 8, H B 405236, I/A 5 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-08
Empresa: MINI JET SL
Administrador Unico
- Alia Al Khatib Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42239 , F 122, S 8, H B 405236, I/A 1 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
Información de ALIA AL KHATIB GARCIA
Mostramos los datos de ALIA AL KHATIB GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALIA AL KHATIB GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos