MIM PLASTIC AUTOMATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social CR MOLINS DE REI A CALDES KM 8,4, POLIGONO INDUS
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social MIM PLASTIC AUTOMATION SL
CIF B66844564
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 23/08/2016
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MIM PLASTIC AUTOMATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIM PLASTIC AUTOMATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jurado Valverde Antonio | Administrador Mancomunado | 01/09/2016 | 15/01/2020 |
Jurado Valverde Antonio | Apoderado Solidario | 07/09/2016 | 15/01/2020 |
Lecha Puig Medin | Administrador Mancomunado | 01/09/2016 | 15/01/2020 |
Lecha Puig Medin | Apoderado Solidario | 07/09/2016 | 15/01/2020 |
ACTOS BORME DE MIM PLASTIC AUTOMATION SL
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 217, S 8, H B 491077, I/A 5 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 216, S 8, H B 491077, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1954/2019, AUTO FIRME DE FECHA 15/10/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 216, S 8, H B 491077, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 216, S 8, H B 491077, I/A 3 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 214, S 8, H B 491077, I/A 2 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 214, S 8, H B 491077, I/A 1 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Dirección:CR MOLINS DE REI A CALDES KM 8,4, POLIGONO INDUS (RUBI)
Comienzo de operaciones:23/08/16
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:COMERCIO AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA PLASTICA. FABRICACION, REPARACION, DISEÑO, DE TODO TIPO DE PIEZAS, PRODUCTOS Y MAQUINARIA DESTINADOS A LA INDUSTRIA PLASTICA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 214, S 8, H B 491077, I/A 1 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08