LECHA PUIG MEDIN
Informe ejecutivo de LECHA PUIG MEDIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LECHA PUIG MEDIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIM PUNT NET SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2024 | |
MIM SPARE SL | Administrador Unico | 08/08/2024 | |
LA BOTIGA D'ULLASTRELL SL | Administrador Unico | 29/05/2018 | |
MIM PREDICT PROTECT PREVENT SL | Administrador Unico | 04/10/2017 | |
MIM ADMINISTRATION GROUP SL | Administrador Unico | 17/03/2016 | |
MIMMNG MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 19/01/2016 | |
MIMPATCHWORKSERVICE SL | Administrador Unico | 28/05/2015 |
VINCULACIONES DE LECHA PUIG MEDIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LECHA PUIG MEDIN
Empresa: MIM PUNT NET SL
Administrador Mancomunado
- Lecha Puig Marc
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 440207, I/A 5 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Empresa: MIM PUNT NET SL
Administrador Unico
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 440207, I/A 5 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-08
Empresa: MIM SPARE SL
Administrador Unico
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620115, I/A 1 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Empresa: MIM PUNT NET SL
Administrador Unico
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43849 , F 180, S 8, H B 440207, I/A 2 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: LA BOTIGA D'ULLASTRELL SL
Administrador Unico
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46431 , F 149, S 8, H B 519792, I/A 1 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: MIM PREDICT PROTECT PREVENT SL
Administrador Unico
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46114 , F 73, S 8, H B 509853, I/A 1 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-08
Empresa: MIM PLASTIC AUTOMATION SL
Apoderado Solidario
- Jurado Valverde Antonio
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 214, S 8, H B 491077, I/A 2 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-08
Empresa: MIM PLASTIC AUTOMATION SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Valverde Antonio
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 214, S 8, H B 491077, I/A 1 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Empresa: MIM ADMINISTRATION GROUP SL
Administrador Unico
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45272 , F 122, S 8, H B 482478, I/A 1 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: MIMMNG MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Lecha Puig Medin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45163 , F 149, S 8, H B 478881, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
VER MAS ACTOS
Información de LECHA PUIG MEDIN
Mostramos los datos de LECHA PUIG MEDIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LECHA PUIG MEDIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos