MILLAN Y COBOS ASESORES SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ancha, 4
Código Postal 11404
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
CIF B11886462
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 01/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Millan Cobos Ana Maria
VINCULACIONES DE MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Millan Cobos Ana Maria | Soc.Prof. | 22/11/2010 | 15/01/2018 |
Millan Cobos Ana Maria | Liquidador | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
Millan Cobos Ana Maria | Socio Unico | 22/11/2010 | 15/01/2018 |
Millan Cobos Ana Maria | Administrador Unico | 22/11/2010 | 15/01/2018 |
ACTOS BORME DE MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 215, S 8, H CA 41050, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 215, S 8, H CA 41050, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 215, S 8, H CA 41050, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 215, S 8, H CA 41050, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 213, S 8, H CA 41050, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2018-15-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 213, S 8, H CA 41050, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 213, S 8, H CA 41050, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-11
Dirección:C/ ANCHA Nº 4, 3º B, (JEREZ DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:01/01/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La actividad propia de los graduados sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 213, S 8, H CA 41050, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-11