MILLAN COBOS ANA MARIA
Informe ejecutivo de MILLAN COBOS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MILLAN COBOS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MILLAN Y COBOS ASESORES SLP | Soc.Prof. | 22/11/2010 | 15/01/2018 |
MILLAN Y COBOS ASESORES SLP | Liquidador | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
MILLAN Y COBOS ASESORES SLP | Socio Unico | 22/11/2010 | 15/01/2018 |
MILLAN Y COBOS ASESORES SLP | Administrador Unico | 22/11/2010 | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE MILLAN COBOS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLAN COBOS ANA MARIA
Empresa: MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
Liquidador
- Millan Cobos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 215, S 8, H CA 41050, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
Empresa: MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
Administrador Unico
- Millan Cobos Ana Maria
Liquidador
- Millan Cobos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 215, S 8, H CA 41050, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-11
Empresa: MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
Soc.Prof.
- Millan Cobos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 213, S 8, H CA 41050, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2018-15-11
Empresa: MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
Administrador Unico
- Millan Cobos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 213, S 8, H CA 41050, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-11
Empresa: MILLAN Y COBOS ASESORES SLP
Socio Único
- Millan Cobos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 213, S 8, H CA 41050, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-11
Información de MILLAN COBOS ANA MARIA
Mostramos los datos de MILLAN COBOS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLAN COBOS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos