MIDGARD COUNTRYLAND INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Rei Joan Carles I, 7
Código Postal 07012
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIDGARD COUNTRYLAND INVESTMENTS SL
CIF B57728719
Capital Social 53006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/10/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MIDGARD COUNTRYLAND INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIDGARD COUNTRYLAND INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morell Trujillo Fausto | Apoderado Solidario | 05/11/2012 | 14/05/2021 |
Palou Larrañaga Magdalena | Apoderado Solidario | 05/11/2012 | 14/05/2021 |
Rigo Escoda Rosa Maria | Apoderado Solidario | 05/11/2012 | 14/05/2021 |
Student Andre Rene Erwin | Apoderado Solidario | 12/06/2012 | 14/05/2021 |
Student Andre Rene Erwin | Administrador Solidario | 15/06/2012 | 14/05/2021 |
Student Andre Rene Erwin | Liquidador Solidario | 14/05/2021 | 14/05/2021 |
Student Tenna | Administrador Solidario | 15/06/2012 | 14/05/2021 |
Student Tenna | Apoderado Solidario | 12/06/2012 | 14/05/2021 |
Student Tenna | Liquidador Solidario | 14/05/2021 | 14/05/2021 |
Palou Larrañaga Jose Miguel | Administrador Unico | 11/10/2011 | 15/06/2012 |
ACTOS BORME DE MIDGARD COUNTRYLAND INVESTMENTS SL
- Rectificación de la escritura de disolucion y liquidación que motivó la insc. 6ª, en cuanto al error cometido al transcribir el Balance Final de Liquidación y por ende el resto de acuerdos contenidos en la misma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 90, S 8, H PM 68284, I/A 7 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 138, S 8, H PM 68284, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 138, S 8, H PM 68284, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 138, S 8, H PM 68284, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 138, S 8, H PM 68284, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 138, S 8, H PM 68284, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-07
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 53.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.663,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 138, S 8, H PM 68284, I/A 5 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 137, S 8, H PM 68284, I/A 4 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-07
- PLAZA JOAN CARLES I 7 1º A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 137, S 8, H PM 68284, I/A 3 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 137, S 8, H PM 68284, I/A 3 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-07