PALOU LARRAÑAGA MAGDALENA
Informe ejecutivo de PALOU LARRAÑAGA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PALOU LARRAÑAGA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLYTHE SPAIN INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 26/10/2020 | |
LIERN HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 16/10/2019 | |
TRUST ACQUAVIVA 2015 SL | Apoderado Solidario | 08/07/2015 | |
PICASSIAN PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 23/09/2014 | |
TRUST UNION LAW SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2014 | |
CAN BALLESTER PROPERTIES SL | Apoderado | 24/09/2013 | |
VERDEROCK INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 09/05/2013 | |
BINIAGUAL HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 11/10/2010 | |
MENARA HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 02/10/2009 |
VINCULACIONES DE PALOU LARRAÑAGA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOU LARRAÑAGA MAGDALENA
Empresa: COMPAÑIA SILVER MOUNTAIN 2007 SL
Apoderado Solidario
- De Salvador Morell Pablo
- Morell Trujillo Fausto
- Palou Larrañaga Magdalena
- Rigo Escoda Rosa Maria
- Sureda Cerda Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2288 , F 103, S 8, H PM 59139, I/A 5 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-07
Empresa: MIDGARD COUNTRYLAND INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Morell Trujillo Fausto
- Palou Larrañaga Magdalena
- Rigo Escoda Rosa Maria
- Student Andre Rene Erwin
- Student Tenna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2474 , F 138, S 8, H PM 68284, I/A 6 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-07
Empresa: KAKEBO INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Morell Trujillo Fausto
- Palou Larrañaga Magdalena
- Rigo Escoda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2843 , F 62, S 8, H PM 88181, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-07
Empresa: LIERN HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- De Salvador Morell Pablo
- Morell Trujillo Fausto
- Palou Larrañaga Magdalena
- Rigo Escoda Maria
- Rigo Escoda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 1, S 8, H PM 55146, I/A 5 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-07
Empresa: JUICE FACTORY ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Cañellas Moragues Cristina Ana
- Palou Larrañaga Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 137, S 8, H PM 79948, I/A 10 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-07
Empresa: SA COVA SANTA INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Cañellas Moragues Cristina Ana
- Palou Larrañaga Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 171, S 8, H PM 79948, I/A 3 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-07
Empresa: BELLAMIRADA HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Asensi Poveda Fernando
- De Salvador Morell Pablo
- Morell Trujillo Fausto
- Palou Larrañaga Magdalena
- Rigo Escoda Rosa Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3917 , F 167, S 8, H A 148359, I/A 5 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-03
Empresa: GERTIJO SL
Apoderado Solidario
- De Salvador Morell Pablo
- Morell Trujillo Fausto
- Palou Larrañaga Magdalena
- Rigo Escoda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 87, S 8, H PM 64466, I/A 4 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-07
Empresa: GERTIJO SL
Apoderado Solidario
- De Salvador Morell Pablo
- Morell Trujillo Fausto
- Palou Larrañaga Magdalena
- Rigo Escoda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2396 , F 86, S 8, H PM 64466, I/A 3 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-07
Empresa: TRUST ACQUAVIVA 2015 SL
Apoderado Solidario
- De Salvador Morell Pablo
- Morell Trujillo Fausto
- Palou Larrañaga Magdalena
- Rigo Escoda Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 48, S 8, H PM 75712, I/A 2 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-07
VER MAS ACTOS
Información de PALOU LARRAÑAGA MAGDALENA
Mostramos los datos de PALOU LARRAÑAGA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOU LARRAÑAGA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos