MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE TECNOLOGICO DE VIZCAYA - EDIFICIO 800, SEGUN
Municipio Derio
Provincia Bizkaia
Razón Social MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL
CIF B84185008
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Fecha de Constitución 17/01/2005
Nombres Anteriores
- MIDATECH BIOGUNE SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor BDO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 14/10/2014 | 18/05/2021 |
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 18/10/2018 | 18/05/2021 |
Berbel Berge Maria Begoña | Apoderado | 18/10/2018 | 18/05/2021 |
Berbel Berge Maria Begoña | Apoderado | 23/07/2018 | 18/05/2021 |
Oudeman Hendrik Johan | Liquidador | 09/06/2020 | 18/05/2021 |
Fernandez Castrillo Ivan | Apoderado | 09/06/2020 | |
Fernandez Castrillo Ivan | Apoderado | 18/10/2018 | 09/06/2020 |
Fernandez Castrillo Ivan | Apoderado | 23/07/2018 | 09/06/2020 |
Mato De La Paz Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2020 | |
Midatech Limited | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 122, S 8, H BI 43563, I/A 31 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 122, S 8, H BI 43563, I/A 31 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-48
Capital Anterior: | 1.765.100,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.665.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 94,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 91, S 8, H BI 43563, I/A 30 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 91, S 8, H BI 43563, I/A 29 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 90, S 8, H BI 43563, I/A 28 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 90, S 8, H BI 43563, I/A 28 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 90, S 8, H BI 43563, I/A 28 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 90, S 8, H BI 43563, I/A 27 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 90, S 8, H BI 43563, I/A 26 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 90, S 8, H BI 43563, I/A 26 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-48