BERBEL BERGE MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de BERBEL BERGE MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERBEL BERGE MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA IZPEGI ETXEA 1B SL | Administrador Mancomunado | 13/10/2015 | 16/11/2022 |
MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL | Apoderado | 18/10/2018 | 18/05/2021 |
MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL | Apoderado | 23/07/2018 | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE BERBEL BERGE MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERBEL BERGE MARIA BEGOÑA
Empresa: CASA IZPEGI ETXEA 1B SL
Administrador Mancomunado
- Berbel Berge Maria Begoña
- BIURBAN SL
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 110, S 8, H BI 66926, I/A 2 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-48
Empresa: MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
- Berbel Berge Maria Begoña
- Fernandez Castrillo Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 90, S 8, H BI 43563, I/A 24 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-48
Empresa: MIDATECH PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
- Berbel Berge Maria Begoña
- Fernandez Castrillo Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 89, S 8, H BI 43563, I/A 22 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-48
Empresa: CASA IZPEGI ETXEA 1B SL
Administrador Mancomunado
- Berbel Berge Maria Begoña
- BIURBAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 109, S 8, H BI 66926, I/A 1 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-48
Información de BERBEL BERGE MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de BERBEL BERGE MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERBEL BERGE MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos