MICROENERGIA 21 SA - EXTINGUIDA
Dirección social . Oikia Auzoa, 44
Municipio Zumaia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MICROENERGIA 21 SA
CIF A01162205
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MICROENERGIA 21 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MICROENERGIA 21 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abrisketa Benito Iñigo | Liquidador | 18/04/2016 | 08/08/2018 |
Cubero Alonso Oscar Gonzalo | Apoderado Solidario | 28/01/2009 | 08/08/2018 |
Garcia Galardi Maria Nora | Apoderado Solidario | 28/01/2009 | 08/08/2018 |
Igartua Aranzabal Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/04/2016 | 08/08/2018 |
Lopez De Suso Salazar Jesus | Apoderado Solidario | 28/01/2009 | 08/08/2018 |
Abrisketa Benito Iñigo | Administrador Unico | 18/04/2016 | 18/04/2016 |
GUASCOR ENERGY SA | Administrador Unico | 28/01/2009 | 18/04/2016 |
Arcocha Gomez Juan De Dios | Apoderado Solidario | 28/01/2009 | |
Franco Ruiz Jose Manuel | Secretario | 28/01/2009 | |
Franco Ruiz Jose Manuel | Consejero | 28/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MICROENERGIA 21 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 87, S 8, H SS 18288, I/A 10 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 87, S 8, H SS 18288, I/A 10 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 87, S 8, H SS 18288, I/A 9 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 87, S 8, H SS 18288, I/A 9 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 87, S 8, H SS 18288, I/A 9 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 85, S 8, H SS 18288, I/A 8 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 85, S 8, H SS 18288, I/A 7 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 85, S 8, H SS 18288, I/A 7 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-20
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-33-20
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-33-20