IGARTUA ARANZABAL MIGUEL
Informe ejecutivo de IGARTUA ARANZABAL MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE IGARTUA ARANZABAL MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUASCOR ENERGY R&D SA | Apoderado | 21/12/2023 | |
GUASCOR ENERGY SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/09/2016 | |
GUASCOR ENERGY SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2016 |
VINCULACIONES DE IGARTUA ARANZABAL MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IGARTUA ARANZABAL MIGUEL
Empresa: GUASCOR ENERGY R&D SA
Apoderado
- Igartua Aranzabal Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 118, S 8, H VI 4057, I/A 92 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-01
Empresa: SIEMENS ENGINES SA
Consejero
- Igartua Aranzabal Miguel
- Mcgrail Daniel Peter
- Zapatero Larrio Thays
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 94, S 8, H SS 3957, I/A 150 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-20
Empresa: SIEMENS ENGINES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Igartua Aranzabal Miguel
- Igartua Aranzabal Miguel
- Mcgrail Daniel Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 91, S 8, H SS 3957, I/A 149 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-20
Empresa: GUASCOR POWER SA
Presidente
- Igartua Aranzabal Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 217, S 8, H SS 3957, I/A 137 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Empresa: GUASCOR POWER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 179, S 8, H SS 3957, I/A 134 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-20
Empresa: GUASCOR POWER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrisketa Benito Iñigo
- Igartua Aranzabal Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 177, S 8, H SS 3957, I/A 130 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-20
Empresa: GUASCOR POWER SA
Consejero
- Carney Jr. Raymond Lawrence
- Igartua Aranzabal Miguel
- Saltarelli Robert John
Presidente
- Igartua Aranzabal Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 176, S 8, H SS 3957, I/A 129 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-20
Empresa: MICROENERGIA 21 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Igartua Aranzabal Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 85, S 8, H SS 18288, I/A 8 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-20
Información de IGARTUA ARANZABAL MIGUEL
Mostramos los datos de IGARTUA ARANZABAL MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IGARTUA ARANZABAL MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos