MICHEL MORET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de França,, 13
Código Postal 17800
Municipio Olot
Provincia Girona
Razón Social MICHEL MORET SL
CIF B17246547
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MICHEL MORET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MICHEL MORET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Gisbert Calvo | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 20/01/2017 |
Carlos Petit Vilaro | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 20/01/2017 |
Lluis Guillaumes Picart | Administrador Unico | 26/09/2012 | 20/01/2017 |
Lluis Guillaumes Picart | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 20/01/2017 |
Lluis Guillaumes Picart | Liquidador | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Miguel Petit Vilaro | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 20/01/2017 |
Narcis Feixas Masias | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 20/01/2017 |
Teresa Tapia Soler | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 20/01/2017 |
Carlos Gispert Calvo | Secretario | 26/09/2012 | |
Jordi Gomez Ballus | Consejero | 26/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MICHEL MORET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 6, S 8, H GI 5350, I/A 19 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 6, S 8, H GI 5350, I/A 19 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 6, S 8, H GI 5350, I/A 19 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 6, S 8, H GI 5350, I/A 19 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 6, S 8, H GI 5350, I/A 18 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 6, S 8, H GI 5350, I/A 18 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 6, S 8, H GI 5350, I/A 18 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-17
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 5, S 8, H GI 5350, I/A 17 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-17
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835 , F 5, S 8, H GI 5350, I/A 17 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-17