TERESA TAPIA SOLER
Informe ejecutivo de TERESA TAPIA SOLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TERESA TAPIA SOLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTOLOT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2023 | |
CARTOLOT SA | Consejero | 12/08/2021 | 13/11/2023 |
TECNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONES TIROI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2016 | 05/10/2023 |
CARTOLOT SA | Consejero | 16/08/2016 | 12/08/2021 |
CARTOLOT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/03/2018 | 09/03/2018 |
CARTOLOT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2016 | 09/03/2018 |
CARTOLOT SA | Apoderado | 16/08/2016 | 09/03/2018 |
MICHEL MORET SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 20/01/2017 |
CARTOLOT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2010 | 16/08/2016 |
VINCULACIONES DE TERESA TAPIA SOLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERESA TAPIA SOLER
Empresa: CARTOLOT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- August Orri Gelis
- Carlos Petit Vilaro
- Jordi Gomez Ballus
- Santiago Petit Clos
- Teresa Tapia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 225, S 8, H GI 1596, I/A 53 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-17
Empresa: CARTOLOT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 224, S 8, H GI 1596, I/A 51 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-17
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cristian Vilar Lozano
- Florentino Nespereira Salgado
- Teresa Tapia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 31, S 8, H GI 29848, I/A 21 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-17
Empresa: CARTOLOT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 223, S 8, H GI 1596, I/A 49 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-17
Empresa: CARTOLOT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 223, S 8, H GI 1596, I/A 49 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-17
Empresa: CARTOLOT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Petit Vilaro
- Jordi Gomez Ballus
- Lluis Guillaumes Picart
- Teresa Tapia Soler
Apoderado
- Jordi Gomez Ballus
- Teresa Tapia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 223, S 8, H GI 1596, I/A 47 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-17
Empresa: CARTOLOT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- August Orri Gelis
- Carlos Petit Vilaro
- Jordi Gomez Ballus
- Santiago Petit Clos
- Teresa Tapia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 222, S 8, H GI 1596, I/A 46 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-17
Empresa: CARTOLOT SA
Apoderado
- Jordi Gomez Ballus
- Teresa Tapia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 222, S 8, H GI 1596, I/A 44 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-17
Empresa: CARTOLOT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Petit Vilaro
- Jordi Gomez Ballus
- Lluis Guillaumes Picart
- Teresa Tapia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 101, S 8, H GI 1596, I/A 43 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-17
Empresa: CARTOLOT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 101, S 8, H GI 1596, I/A 42 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-17
VER MAS ACTOS
Información de TERESA TAPIA SOLER
Mostramos los datos de TERESA TAPIA SOLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERESA TAPIA SOLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos