MICAR GAVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 6
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social MICAR GAVA SL
CIF B61187142
Actividad Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MICAR GAVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MICAR GAVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Devnani Garzon Elisenda | Administrador Solidario | 14/01/2013 | 22/05/2019 |
Miravete Carvajal Andres | Liquidador | 22/05/2019 | 22/05/2019 |
Miravete Carvajal Andres | Administrador Solidario | 14/01/2013 | 22/05/2019 |
Perez Vidal Miguel Angel | Administrador | 14/01/2013 |
ACTOS BORME DE MICAR GAVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 60, S 8, H B 155395, I/A 6 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 60, S 8, H B 155395, I/A 6 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 60, S 8, H B 155395, I/A 6 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 60, S 8, H B 155395, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 60, S 8, H B 155395, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 60, S 8, H B 155395, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:"DON MIGUELANGEL PEREZ VIDAL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 59, S 8, H B 155395, I/A 4 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-08