DEVNANI GARZON ELISENDA
Informe ejecutivo de DEVNANI GARZON ELISENDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DEVNANI GARZON ELISENDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DEVNANI GARZON SL | Administrador Solidario | 03/05/2023 | |
COMERCIAL DEVNANI GARZON SL | Apoderado | 14/10/2011 |
VINCULACIONES DE DEVNANI GARZON ELISENDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEVNANI GARZON ELISENDA
Empresa: COMERCIAL DEVNANI GARZON SL
Administrador Solidario
- Devnani Garzon Anais
- Devnani Garzon Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38061 , F 107, S 8, H B 317004, I/A 5 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-08
Empresa: MICAR GAVA SL
Administrador Solidario
- Devnani Garzon Elisenda
- Miravete Carvajal Andres
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 60, S 8, H B 155395, I/A 6 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Empresa: MICAR GAVA SL
Administrador Solidario
- Devnani Garzon Elisenda
- Miravete Carvajal Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 60, S 8, H B 155395, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Empresa: COMERCIAL DEVNANI GARZON SL
Apoderado
- Devnani Garzon Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38061 , F 106, S 8, H B 317004, I/A 3 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
Información de DEVNANI GARZON ELISENDA
Mostramos los datos de DEVNANI GARZON ELISENDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEVNANI GARZON ELISENDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos