MEYPACK NEW SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 74
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEYPACK NEW SL
CIF B65372815
Capital Social 1862800.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 30/06/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MEYPACK NEW SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEYPACK NEW SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
2004 ESTUDIO CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 24/05/2012 | 24/10/2014 |
Alda Martin Juan Antonio | Apoderado | 05/10/2010 | 24/10/2014 |
Gil Vazquez Jordi | Apoderado | 05/10/2010 | 24/10/2014 |
Ortiz Ahijado Maria Carmen | Apoderado | 05/10/2010 | 24/10/2014 |
Perez Ruibal Rodriguez Fernando | REP.ADM.CONC | 24/05/2012 | 24/10/2014 |
Alcobendas Rubio Valentin | Consejero | 29/09/2010 | 24/05/2012 |
Alda Martin Juan Antonio | Consejero | 29/09/2010 | 24/05/2012 |
Rallo Fontdevila Jose Carlos | SEC.NO.C.O.S | 29/09/2010 | 24/05/2012 |
Silva Ramos Alejandro | Presidente | 29/09/2010 | 24/05/2012 |
Silva Ramos Alejandro | Consejero | 29/09/2010 | 24/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEYPACK NEW SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 178, S 8, H B 401086, I/A 6 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 209/2012, AUTO Num. 191/14,FIRME, DE FECHA 12/09/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 178, S 8, H B 401086, I/A 6 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 178, S 8, H B 401086, I/A 6 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 177, S 8, H B 401086, I/A 5 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 209/2012, AUTO FIRME DE FECHA 16/04/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 177, S 8, H B 401086, I/A 5 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 177, S 8, H B 401086, I/A 5 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Consejero Delegado
Presidente
SEC.NO.C.O.S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 177, S 8, H B 401086, I/A 5 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 177, S 8, H B 401086, I/A 4 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 175, S 8, H B 401086, I/A 3 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 175, S 8, H B 401086, I/A 2 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-08