ORTIZ AHIJADO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de ORTIZ AHIJADO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ AHIJADO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS LOGISTICS LLEIDA SL | Apoderado Solidario | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE ORTIZ AHIJADO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ AHIJADO MARIA CARMEN
Empresa: SERVEIS LOGISTICS LLEIDA SL
Apoderado Solidario
- Ortiz Ahijado Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 162, S 8, H B 185997, I/A 6 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Empresa: PROMOWEBB TEAM SA
Consejero
- Canton Guzman Francisco Javier
- Marin Maldonado Juan Cecilio
- Ortiz Ahijado Maria Carmen
- Silva Ramos Alejandro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 222, S 8, H GR 23258, I/A 5 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-18
Empresa: MEYPACK NEW SL
Apoderado
- Alda Martin Juan Antonio
- Gil Vazquez Jordi
- Ortiz Ahijado Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42132 , F 175, S 8, H B 401086, I/A 3 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-08
Empresa: PROMOWEBB TEAM SA
Consejero
- Canton Guzman Francisco Javier
- Marin Maldonado Juan Cecilio
- Ortiz Ahijado Maria Carmen
- Silva Ramos Alejandro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 222, S 8, H GR 23258, I/A 4 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-18
Información de ORTIZ AHIJADO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de ORTIZ AHIJADO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ AHIJADO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos