METROPOLI VALOR SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social METROPOLI VALOR SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE METROPOLI VALOR SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METROPOLI VALOR SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/08/2009 | 25/06/2012 |
Garcia Bragado Maria Jose | Secretario No Consejero | 28/08/2009 | 25/06/2012 |
Gonzalez Benitez Arantzazu | Representante | 02/12/2010 | 25/06/2012 |
INVERCAIXA GESTION SGIIC SAU | Liquidador | 02/12/2010 | 25/06/2012 |
Valladares Martinez Monica | Representante | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA | EntidDeposit | 02/12/2010 | |
Garcia Bragado Maria Jose | Secretario | 02/12/2010 | |
Gonzalez Benitez Aranzazu | Consejero | 28/08/2009 | 02/12/2010 |
Hermida Lazcano Guillermo | Consejero | 28/08/2009 | 02/12/2010 |
INVERCAIXA GESTION SA SGIIC | Entidad Gestora | 02/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE METROPOLI VALOR SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 143, S 8, H M 309843, I/A 14 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 143, S 8, H M 309843, I/A 14 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 143, S 8, H M 309843, I/A 14 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
- Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dando de baja a la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas con fecha 30 de junio de 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 142, S 8, H M 309843, I/A 13 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 141, S 8, H M 309843, I/A 12 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
- REVOCADA LA DESIGNACION DEL SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DE LA SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 141, S 8, H M 309843, I/A 12 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 141, S 8, H M 309843, I/A 12 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17941 , F 141, S 8, H M 309843, I/A 12 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28