ORTEGA ENCISO ASUNCION
Informe ejecutivo de ORTEGA ENCISO ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ORTEGA ENCISO ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA | PATRONO | 05/08/2024 |
VINCULACIONES DE ORTEGA ENCISO ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA ENCISO ASUNCION
PATRONO
- Brossa Galofre Xavier
- Ortega Enciso Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 84543, I/A 21 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-07
PATRONO
- Gay De Montella Ferrer Vidal Joaquin
- Ortega Enciso Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 84543, I/A 21 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-07
PATRONO
- Ortega Enciso Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2772 , F 80, S 8, H PM 84543, I/A 13 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-07
PATRONO
- Ortega Enciso Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42477 , F 163, S 8, H B 5614, I/A 1913 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-08
Empresa: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
Consejero Delegado
- Ortega Enciso Asuncion
Consejero
- Ortega Enciso Asuncion
Presidente
- Ortega Enciso Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 133, S 8, H B 42292, I/A 175 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Empresa: SILK APLICACIONES SL
Consejero
- Ortega Enciso Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45631 , F 111, S 8, H B 414729, I/A 23 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-08
Empresa: BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA
Consejero
- Gimeno Olmos Maria Del Carmen
- Ortega Enciso Asuncion
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25193 , F 96, S 8, H M 65619, I/A 159 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Auditor
Consejero Delegado
- Ortega Enciso Asuncion
Consejero
- Bernal Aranda Juan Pedro
- Gimeno Olmos Maria Del Carmen
- Ortega Enciso Asuncion
- Soldevila Gasset Jordi
Presidente
- Ortega Enciso Asuncion
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 191, S 8, H NA 3779, I/A 82 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-31
Consejero Delegado
- Ortega Enciso Asuncion
Consejero
- Gimeno Olmos Maria Del Carmen
- Ortega Enciso Asuncion
- Soldevila Gasset Jordi
Presidente
- Ortega Enciso Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 190, S 8, H NA 3779, I/A 79 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-31
Empresa: SILK APLICACIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42992 , F 166, S 8, H B 414729, I/A 7 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
VER MAS ACTOS
Información de ORTEGA ENCISO ASUNCION
Mostramos los datos de ORTEGA ENCISO ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA ENCISO ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos