METROPOLI PATRIMONIO SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social METROPOLI PATRIMONIO SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE METROPOLI PATRIMONIO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METROPOLI PATRIMONIO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/08/2009 | 25/06/2012 |
Garcia Bragado Maria Jose | Secretario No Consejero | 28/08/2009 | 25/06/2012 |
Gonzalez Benitez Arantzazu | Representante | 02/12/2010 | 25/06/2012 |
INVERCAIXA GESTION SGIIC SAU | Liquidador | 02/12/2010 | 25/06/2012 |
Valladares Martinez Monica | Representante | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA | EntidDeposit | 02/12/2010 | |
Garcia Bragado Maria Jose | Secretario | 02/12/2010 | |
Gonzalez Benitez Aranzazu | Consejero | 28/08/2009 | 02/12/2010 |
Hermida Lazcano Guillermo | Consejero | 28/08/2009 | 02/12/2010 |
INVERCAIXA GESTION S G I I C SA | Entidad Gestora | 02/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE METROPOLI PATRIMONIO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15719 , F 224, S 8, H M 264981, I/A 17 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15719 , F 224, S 8, H M 264981, I/A 17 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15719 , F 224, S 8, H M 264981, I/A 17 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
- Baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15719 , F 196, S 8, H M 264981, I/A 1 M (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15719 , F 222, S 8, H M 264981, I/A 16 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
- REVOCADA LA DESIGNACION DEL SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DE LA SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15719 , F 222, S 8, H M 264981, I/A 16 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15719 , F 222, S 8, H M 264981, I/A 16 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15719 , F 222, S 8, H M 264981, I/A 16 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-187-28