AGAZON AGRUPACION ASEGURADORA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social AGAZON AGRUPACION ASEGURADORA SL
CIF B84910843
Nombres Anteriores
- METAODOS SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AGAZON AGRUPACION ASEGURADORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGAZON AGRUPACION ASEGURADORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellanos Garcia Fernando | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2009 | 18/10/2012 |
Castellanos Garcia Fernando | Presidente | 24/11/2009 | 18/10/2012 |
Castellanos Garcia Fernando | Consejero | 24/11/2009 | 18/10/2012 |
Castellanos Gracia Fernando | Consejero Delegado Solidario | 18/10/2012 | |
Castellanos Gracia Fernando | Presidente | 18/10/2012 | |
Castellanos Gracia Fernando | Consejero | 18/10/2012 | |
Castellanos Gracia Fernando | Liquidador | 18/10/2012 | 18/10/2012 |
Cercos Blazquez Jose Maria | Secretario | 24/11/2009 | 18/10/2012 |
Cercos Blazquez Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2009 | 18/10/2012 |
Cercos Blazquez Jose Maria | Consejero | 24/11/2009 | 18/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGAZON AGRUPACION ASEGURADORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23535 , F 204, S 8, H M 422249, I/A 9 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23535 , F 204, S 8, H M 422249, I/A 9 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23535 , F 204, S 8, H M 422249, I/A 9 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23535 , F 204, S 8, H M 422249, I/A 9 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-44-28
Empresa: METAODOS SL
- AGAZON AGRUPACION ASEGURADORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23535 , F 183, S 8, H M 422249, I/A 8 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-28
Empresa: METAODOS SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-88-28
Empresa: METAODOS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23535 , F 183, S 8, H M 422249, I/A 7 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Empresa: METAODOS SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23535 , F 183, S 8, H M 422249, I/A 6 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28