MERCEM MERCADOS DIGITALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Benjamin de Tudela / Benjamin Tuterakoaren Kalea, 27
Código Postal 31008
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social MERCEM MERCADOS DIGITALES SL
CIF B71010136
Capital Social 187000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 19/05/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MERCEM MERCADOS DIGITALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCEM MERCADOS DIGITALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lassa Suescun Francisco | Apoderado | 28/01/2010 | 28/09/2011 |
Lassa Suescun Francisco | Presidente | 28/01/2010 | 28/09/2011 |
Lassa Suescun Francisco | Consejero | 28/01/2010 | 28/09/2011 |
Lassa Suescun Francisco | Liquidador Unico | 28/09/2011 | 28/09/2011 |
Matellanes Garcia Oscar | Consejero | 28/01/2010 | 28/09/2011 |
START UP CAPITAL NAVARRA SL | Apoderado | 28/01/2010 | 28/09/2011 |
START UP CAPITAL NAVARRA SL | Secretario | 28/01/2010 | 28/09/2011 |
START UP CAPITAL NAVARRA SL | Consejero | 28/01/2010 | 28/09/2011 |
Lassa Suescun Francisco | Administrador Mancomunado | 03/07/2009 | 28/01/2010 |
Martinez Martinez Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 03/07/2009 | 28/01/2010 |
ACTOS BORME DE MERCEM MERCADOS DIGITALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 94, S 8, H NA 29220, I/A 4 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 94, S 8, H NA 29220, I/A 4 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 94, S 8, H NA 29220, I/A 4 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 94, S 8, H NA 29220, I/A 4 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 94, S 8, H NA 29220, I/A 4 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-31
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 94, S 8, H NA 29220, I/A 4 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-89-31
- MODIFICACION ESTATUTOS SOCIALES. ARTICULO 6º.- y ARTICULO 7º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 92, S 8, H NA029220, I/A00002 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 92, S 8, H NA029220, I/A00002 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-31
Capital Anterior: | 74.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 113.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 187.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 152,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 92, S 8, H NA029220, I/A00002 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-31