CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SANT VICENC 2015 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Ferrocarril, 9
Código Postal 08620
Municipio Sant Vicenç dels Horts
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SANT VICENC 2015 SL
CIF B66456500
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/01/2015
Nombres Anteriores
- MERCADOS E INVERSIONES BCN SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Serrano Serrano Ana Maria
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SANT VICENC 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SANT VICENC 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Serrano Ana Maria | Administrador Unico | 06/11/2017 | 26/03/2021 |
Cucala Puig Miguel Angel | Administrador Unico | 09/02/2015 | 06/11/2017 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SANT VICENC 2015 SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 205, S 8, H B 462780, I/A A (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 204, S 8, H B 462780, I/A 5 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1289/2020, AUTO FIRME DE FECHA 28/09/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 204, S 8, H B 462780, I/A 5 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-08
Empresa: MERCADOS E INVERSIONES BCN SL
- CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SANT VICENC 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 204, S 8, H B 462780, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: MERCADOS E INVERSIONES BCN SL
- AV FERROCARRIL NUM.9 LOCAL (SANT VICENC DELS HORTS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 204, S 8, H B 462780, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Empresa: MERCADOS E INVERSIONES BCN SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 204, S 8, H B 462780, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Empresa: MERCADOS E INVERSIONES BCN SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 204, S 8, H B 462780, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Empresa: MERCADOS E INVERSIONES BCN SL
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 203, S 8, H B 462780, I/A 2 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Empresa: MERCADOS E INVERSIONES BCN SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO CUCALA I FAURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 202, S 8, H B 462780, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Empresa: MERCADOS E INVERSIONES BCN SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44661 , F 202, S 8, H B 462780, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08