MERCADO SAN LUCAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Urquijo, 47
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MERCADO SAN LUCAS SL
CIF B86789724
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 24/07/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE SA
VINCULACIONES DE MERCADO SAN LUCAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCADO SAN LUCAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barroso Garcia Esteban | Consejero | 19/04/2016 | 08/05/2018 |
Barroso Garcia Esteban | Vicepresidente | 28/04/2017 | 08/05/2018 |
Carretero Garcia Angel Luis | Apoderado | 23/08/2017 | 08/05/2018 |
Garcia Ortiz Olga Maria | Consejero | 19/04/2016 | 08/05/2018 |
Garcia Ortiz Olga Maria | Consejero Delegado Solidario | 27/02/2017 | 08/05/2018 |
Garcia Ortiz Olga Maria | Presidente | 28/04/2017 | 08/05/2018 |
GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE SA | Socio Unico | 26/07/2017 | 08/05/2018 |
Lavin Leon Maria Angeles | Apoderado Solidario | 19/04/2016 | 08/05/2018 |
Morcillo Muñoz Ismael | Apoderado | 07/09/2016 | 08/05/2018 |
Muñoz Calero Calderon Javier | Apoderado | 11/04/2014 | 08/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERCADO SAN LUCAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 95, S 8, H M 566292, I/A 14 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 95, S 8, H M 566292, I/A 14 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 95, S 8, H M 566292, I/A 14 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 95, S 8, H M 566292, I/A 14 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 95, S 8, H M 566292, I/A 13 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 95, S 8, H M 566292, I/A 12 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 94, S 8, H M 566292, I/A 11 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 94, S 8, H M 566292, I/A 11 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 94, S 8, H M 566292, I/A 10 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31461 , F 94, S 8, H M 566292, I/A 9 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28