ELEKTRA FOODS SL
Dirección social Calle Ferraz, 78
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELEKTRA FOODS SL
CIF B88502034
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 16/10/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELEKTRA FOODS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELEKTRA FOODS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Hernanz Alberto | Administrador Unico | 22/08/2020 | 16/09/2024 |
Gomez Pardo Juan-luis | Administrador Solidario | 04/11/2019 | 22/08/2020 |
Perez Hernanz Alberto | Administrador Solidario | 04/11/2019 | 22/08/2020 |
ACTOS BORME DE ELEKTRA FOODS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELEKTRA FOODS SL
Nif:B88502034
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:26/07/2024
Número Procedimiento Concursal:413/2023
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-698919
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/09/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 698919, I/A 4 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 698919, I/A 4 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELEKTRA FOODS SL
Nif:B88502034
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO SIN MASA CON LLAMAMIENTO DE ACREEDORES. FORMACION DE LA.SECCION 1ª
Fecha de Resolución:19/03/2024
Número Procedimiento Concursal:413/2023
Datos Registrales:
Tomo:
39362
Libro:
0
Folio:
53
Hoja:
8-698919
Inscripción:
3
Fecha Inscripción24/04/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39362 , F 53, S 8, H M 698919, I/A 3 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39362 , F 52, S 8, H M 698919, I/A 2 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39362 , F 52, S 8, H M 698919, I/A 2 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39362 , F 52, S 8, H M 698919, I/A 2 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39362 , F 50, S 8, H M 698919, I/A 1 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Dirección:C/ FERRAZ, NUMERO 78, 3ª PLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/10/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La explotación, en régimen de propiedad, alquiler o administración, de restaurantes y puestos de comidas (C.N.A.E. 5610). Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39362 , F 50, S 8, H M 698919, I/A 1 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28