MENABEL INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MENABEL INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/10/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MENABEL INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MENABEL INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 27/10/2015 | 08/04/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/10/2014 | 08/04/2020 |
Frances Mondragon Monica | Consejero | 15/10/2014 | 08/04/2020 |
Gonzalez Aller Gross Adolfo | Secretario No Consejero | 15/03/2016 | 08/04/2020 |
Gonzalez Aller Gross Adolfo | Consejero | 09/06/2016 | 08/04/2020 |
Gonzalez Aller Gross Adolfo | Liquidador | 08/04/2020 | 08/04/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 03/08/2017 | 08/04/2020 |
Sanchez Llata Jose Francisco | Consejero | 09/06/2016 | 08/04/2020 |
Sanchez Llata Maria Emma | Apoderado Solidario | 15/10/2014 | 08/04/2020 |
Sanchez Llata Maria Emma | Presidente | 15/10/2014 | 08/04/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MENABEL INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 136, S 8, H M 589247, I/A 8 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-75-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 136, S 8, H M 589247, I/A 8 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-75-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 136, S 8, H M 589247, I/A 8 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-75-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 136, S 8, H M 589247, I/A 8 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-75-28
- Baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la CNMV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 131, S 8, H M 589247, I/A 1-M (01/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 135, S 8, H M 589247, I/A 7 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 135, S 8, H M 589247, I/A 6 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 135, S 8, H M 589247, I/A 5 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 134, S 8, H M 589247, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 134, S 8, H M 589247, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28