SANCHEZ LLATA MARIA EMMA
Informe ejecutivo de SANCHEZ LLATA MARIA EMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ LLATA MARIA EMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENALIA SL | Administrador Unico | 05/10/2023 | |
MENABEL INVERSIONES SICAV | Apoderado Solidario | 15/10/2014 | 08/04/2020 |
MENABEL INVERSIONES SICAV | Presidente | 15/10/2014 | 08/04/2020 |
MENABEL INVERSIONES SICAV | Consejero | 15/10/2014 | 08/04/2020 |
MENABEL INVERSIONES SICAV | Apoderado | 15/10/2014 | 08/04/2020 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ LLATA MARIA EMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ LLATA MARIA EMMA
Empresa: BENALIA SL
Administrador Unico
- Sanchez Llata Maria Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19856 , F 3, S 8, H M 349840, I/A 4 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Empresa: MENABEL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Frances Mondragon Monica
- Gonzalez Aller Gross Adolfo
- Sanchez Llata Jose Francisco
- Sanchez Llata Maria Emma
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Sanchez Llata Maria Emma
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 136, S 8, H M 589247, I/A 8 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-75-28
Empresa: MENABEL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Frances Mondragon Monica
- Sanchez Llata Maria Emma
Presidente
- Sanchez Llata Maria Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 135, S 8, H M 589247, I/A 7 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: MENABEL INVERSIONES SICAV
Apoderado Solidario
- Sanchez Llata Maria Emma
- Uribarri Chacon Pilar
Apoderado
- Sanchez Llata Maria Emma
- SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA SGIIC
Auditor
Consejero
- Arroyo Muñoz Juan
- Frances Mondragon Monica
- Sanchez Llata Maria Emma
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Sanchez Llata Maria Emma
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32736 , F 130, S 8, H M 589247, I/A 1 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Información de SANCHEZ LLATA MARIA EMMA
Mostramos los datos de SANCHEZ LLATA MARIA EMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ LLATA MARIA EMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos