MEKO RACING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cordova, 44
Código Postal 08226
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEKO RACING SL
CIF B64308620
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 12/09/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEKO RACING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEKO RACING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paula Alexandra Palma Romao | Administrador Unico | 14/03/2017 | 12/02/2020 |
Paula Alexandra Palma Romao | Liquidador | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
Paula Alexandra Palma Romau | Apoderado Solidario | 21/08/2015 | 12/02/2020 |
Rodriguez Marques Daniel | Administrador Unico | 12/11/2009 | 14/03/2017 |
Aguilera Muñoz Manuel | Administrador Solidario | 12/11/2009 | |
Rodriguez Marques Daniel | Administrador Solidario | 12/11/2009 |
ACTOS BORME DE MEKO RACING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 31, S 8, H B 330769, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 31, S 8, H B 330769, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 31, S 8, H B 330769, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 30, S 8, H B 330769, I/A 6 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 30, S 8, H B 330769, I/A 6 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 29, S 8, H B 330769, I/A 5 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-08
- CL CORDOBA Num.44 (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 29, S 8, H B 330769, I/A 4 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 28, S 8, H B 330769, I/A 3 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 28, S 8, H B 330769, I/A 3 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08