RODRIGUEZ MARQUES DANIEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MARQUES DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ MARQUES DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEKO RACING SL | Administrador Unico | 12/11/2009 | 14/03/2017 |
EL REY DE LAS BIFANAS SL | Administrador Unico | 09/12/2015 | 13/03/2017 |
GRUP AZEL MD RACING CATALUNYA SL | Administrador Mancomunado | 28/01/2014 | |
MEKO RACING SL | Administrador Solidario | 12/11/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MARQUES DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MARQUES DANIEL
Empresa: MEKO RACING SL
Administrador Unico
- Rodriguez Marques Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 30, S 8, H B 330769, I/A 6 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Empresa: EL REY DE LAS BIFANAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Marques Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45099 , F 42, S 8, H B 476758, I/A 2 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Empresa: EL REY DE LAS BIFANAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Marques Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45099 , F 41, S 8, H B 476758, I/A 1 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Empresa: GRUP AZEL MD RACING CATALUNYA SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Marques Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40099 , F 169, S 8, H B 360093, I/A 2 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-08
Empresa: MEKO RACING SL
Administrador Unico
- Rodriguez Marques Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 28, S 8, H B 330769, I/A 3 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08
Empresa: MEKO RACING SL
Administrador Solidario
- Aguilera Muñoz Manuel
- Rodriguez Marques Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38886 , F 28, S 8, H B 330769, I/A 3 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-08
Información de RODRIGUEZ MARQUES DANIEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MARQUES DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MARQUES DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos