MEKANE ARQUITECTOS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Memorial 11 de Marzo de 2004, 1
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MEKANE ARQUITECTOS SLP
CIF B86133741
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 02/02/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MEKANE ARQUITECTOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEKANE ARQUITECTOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Felipe Rello Antonio | Administrador Mancomunado | 15/02/2011 | 10/02/2016 |
Felipe Rello Antonio | Liquidador Mancomunado | 10/02/2016 | 10/02/2016 |
Gonzalez Garcia Cesar | Administrador Mancomunado | 15/02/2011 | 10/02/2016 |
Gonzalez Garcia Cesar | Liquidador Mancomunado | 10/02/2016 | 10/02/2016 |
ACTOS BORME DE MEKANE ARQUITECTOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 86, S 8, H M 513839, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 86, S 8, H M 513839, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 86, S 8, H M 513839, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 86, S 8, H M 513839, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
- C/ CAIDOS DE LA DIVISION AZUL 1, OFICINA 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 86, S 8, H M 513839, I/A 2 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 84, S 8, H M 513839, I/A 1 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Dirección:AVDA DE EUROPA 14 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:02/02/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS CAMPOS DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO A CARGO DE LOS ARQUITECTOS SOCIOS,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 84, S 8, H M 513839, I/A 1 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28