GONZALEZ GARCIA CESAR
Informe ejecutivo de GONZALEZ GARCIA CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE GONZALEZ GARCIA CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GARCIA CESAR
Empresa: PERITACIONES GONZALEZ ARAMBURU SL
Liquidador Unico
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 501, F 169, S 8, H BU 16451, I/A 3 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-09
Empresa: PERITACIONES GONZALEZ ARAMBURU SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 501, F 169, S 8, H BU 16451, I/A 3 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-09
Empresa: PERITACIONES GONZALEZ ARAMBURU SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 501, F 168, S 8, H BU 16451, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-09
Empresa: PERITACIONES GONZALEZ ARAMBURU SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Aramburu Jose Martin
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 501, F 168, S 8, H BU 16451, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-09
Empresa: CEPSA TRADING SA
Apoderado
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36958 , F 214, S 8, H M 550828, I/A 93 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: PERITACIONES GONZALEZ ARAMBURU SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Aramburu Jose Martin
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710, L 501, F 167, S 8, H BU 16451, I/A 1 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-09
Empresa: MEKANE ARQUITECTOS SLP
Liquidador Mancomunado
- Felipe Rello Antonio
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 86, S 8, H M 513839, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Empresa: MEKANE ARQUITECTOS SLP
Administrador Mancomunado
- Felipe Rello Antonio
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28543 , F 86, S 8, H M 513839, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Empresa: MYCETUM SL
Consejero
- Carmona Leiva Jose
- Gonzalez Garcia Cesar
- Jimenez Aguilar Maria De La Consolacion
Presidente
Secretario
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31289 , F 189, S 8, H M 563209, I/A 2 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: MYCETUM SL
Consejero
- Carmona Leiva Jose
- Gonzalez Garcia Cesar
- Jimenez Aguilar Maria De La Consolacion
Presidente
Secretario
- Gonzalez Garcia Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31289 , F 188, S 8, H M 563209, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GARCIA CESAR
Mostramos los datos de GONZALEZ GARCIA CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GARCIA CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos