MEJIAS PLANELLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santo Domingo, 17
Código Postal 18194
Municipio Churriana de la Vega
Provincia Granada
Razón Social MEJIAS PLANELLES SL
CIF B18519694
Actividad Elaboración de helados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MEJIAS PLANELLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEJIAS PLANELLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Muñoz Manuel | Administrador Unico | 27/04/2011 | 13/02/2017 |
Delgado Muñoz Manuel | Liquidador | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
Megias Castillo Juan Antonio | Administrador Unico | 11/03/2010 | 27/04/2011 |
Ramirez Gonzalez Laura | Administrador Unico | 11/03/2010 |
ACTOS BORME DE MEJIAS PLANELLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 5 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 5 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 4 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 4 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-33-18