DELGADO MUÑOZ MANUEL
Informe ejecutivo de DELGADO MUÑOZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DELGADO MUÑOZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELSA PLASTICOS SL | Socio Unico | 22/10/2014 | |
DELSA PLASTICOS SL | Administrador Unico | 22/10/2014 | |
MANUEL DELGADO SANCHEZ SL | Administrador Unico | 21/07/2009 |
VINCULACIONES DE DELGADO MUÑOZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO MUÑOZ MANUEL
Empresa: MEJIAS PLANELLES SL
Liquidador
- Delgado Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-18
Empresa: MEJIAS PLANELLES SL
Administrador Unico
- Delgado Muñoz Manuel
Liquidador
- Delgado Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 6 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-18
Empresa: DELSA PLASTICOS SL
Administrador Unico
- Delgado Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 180, S 8, H GR 45450, I/A 1 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-18
Empresa: DELSA PLASTICOS SL
Socio Único
- Delgado Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 180, S 8, H GR 45450, I/A 1 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-18
Empresa: MEJIAS PLANELLES SL
Administrador Unico
- Delgado Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 128, S 8, H GR 15485, I/A 5 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-18
Empresa: MANUEL DELGADO SANCHEZ SL
Administrador Unico
- Delgado Muñoz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 207, S 8, H GR 11768, I/A 4 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-146-18
Información de DELGADO MUÑOZ MANUEL
Mostramos los datos de DELGADO MUÑOZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO MUÑOZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos