MEIER Y DINIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tous I Maroto, 4
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEIER Y DINIES SL
CIF B57125106
Página Web www.marc-cain.com
Nombres Anteriores
- MARC CAIN STORE SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MEIER Y DINIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEIER Y DINIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dinies Harry Herbert | Liquidador Solidario | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
Dinies Harry Herbert | Apoderado Solidario | 31/01/2024 | |
Dinies Harry Herbert | Apoderado Solidario | 16/03/2009 | 31/01/2024 |
Dinies Harry Herbert | Apoderado Solidario | 06/07/2011 | 31/01/2024 |
Dinies Harry Herbert | Administrador Solidario | 14/02/2012 | 31/01/2024 |
Meier Monika Hedwig | Liquidador Solidario | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
Meier Monika Hedwig | Administrador Solidario | 14/02/2012 | 31/01/2024 |
Meier Monika Hedwig | Administrador Unico | 14/02/2012 |
ACTOS BORME DE MEIER Y DINIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 151, S 8, H PM 40457, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 151, S 8, H PM 40457, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 151, S 8, H PM 40457, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 151, S 8, H PM 40457, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 151, S 8, H PM 40457, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
Empresa: MARC CAIN STORE SL
- MEIER Y DINIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 150, S 8, H PM 40457, I/A 5 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-07
Empresa: MARC CAIN STORE SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 150, S 8, H PM 40457, I/A 5 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-07
Empresa: MARC CAIN STORE SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 150, S 8, H PM 40457, I/A 5 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-07
Empresa: MARC CAIN STORE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 150, S 8, H PM 40457, I/A 5 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-07
Empresa: MARC CAIN STORE SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-07