DINIES HARRY HERBERT
Informe ejecutivo de DINIES HARRY HERBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DINIES HARRY HERBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEIER Y DINIES SL | Liquidador Solidario | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
MEIER Y DINIES SL | Apoderado Solidario | 31/01/2024 | |
MEIER Y DINIES SL | Apoderado Solidario | 16/03/2009 | 31/01/2024 |
MEIER Y DINIES SL | Apoderado Solidario | 06/07/2011 | 31/01/2024 |
MEIER Y DINIES SL | Administrador Solidario | 14/02/2012 | 31/01/2024 |
ZOLEY ESPAÑA SL | Liquidador | 31/01/2012 | 31/01/2012 |
ZOLEY ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 31/01/2012 |
VINCULACIONES DE DINIES HARRY HERBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DINIES HARRY HERBERT
Empresa: MEIER Y DINIES SL
Liquidador Solidario
- Dinies Harry Herbert
- Meier Monika Hedwig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 151, S 8, H PM 40457, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
Empresa: MEIER Y DINIES SL
Apoderado Solidario
- Dinies Harry Herbert
- Dinies Harry Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 151, S 8, H PM 40457, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
Empresa: MEIER Y DINIES SL
Administrador Solidario
- Dinies Harry Herbert
- Meier Monika Hedwig
Liquidador Solidario
- Dinies Harry Herbert
- Meier Monika Hedwig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 151, S 8, H PM 40457, I/A 6 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-07
Empresa: MARC CAIN STORE SL
Administrador Solidario
- Dinies Harry Herbert
- Meier Monika Hedwig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 150, S 8, H PM 40457, I/A 5 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-07
Empresa: ZOLEY ESPAÑA SL
Liquidador
- Dinies Harry Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 46, S 8, H PM 46979, I/A 2 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-07
Empresa: ZOLEY ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Dinies Harry Herbert
- Meier Monika Hedwig
Liquidador
- Dinies Harry Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 46, S 8, H PM 46979, I/A 2 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-07
Empresa: MARC CAIN STORE SL
Apoderado Solidario
- Dinies Harry Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 150, S 8, H PM 40457, I/A 4 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-07
Empresa: MARC CAIN STORE SL
Apoderado Solidario
- Dinies Harry Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 150, S 8, H PM 40457, I/A 2 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-07
Información de DINIES HARRY HERBERT
Mostramos los datos de DINIES HARRY HERBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DINIES HARRY HERBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos