MEGALAND BALEAREN IMMOBILIEN SL - EXTINGUIDA
Razón Social MEGALAND BALEAREN IMMOBILIEN SL
CIF B57157596
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MEGALAND BALEAREN IMMOBILIEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEGALAND BALEAREN IMMOBILIEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balzano Maike | Apoderado Solidario | 25/10/2019 | 04/04/2023 |
Elbers Jurgen | Administrador Solidario | 03/12/2012 | 04/04/2023 |
Elbers Jurgen | Liquidador Solidario | 04/04/2023 | 04/04/2023 |
Elbers Sabine | Administrador Solidario | 03/12/2012 | 04/04/2023 |
Elbers Sabine | Liquidador Solidario | 04/04/2023 | 04/04/2023 |
Plattes Yvonne | Apoderado Solidario | 25/10/2019 | 04/04/2023 |
Elbers Jurgen | Administrador Unico | 24/11/2009 | 03/12/2012 |
Otremba Sven | Administrador Unico | 24/11/2009 |
ACTOS BORME DE MEGALAND BALEAREN IMMOBILIEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 9 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 9 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 9 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 9 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 9 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 8 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 7 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 7 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 40, S 8, H PM 41724, I/A 7 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-75-07