BALZANO MAIKE
Informe ejecutivo de BALZANO MAIKE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE BALZANO MAIKE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOLTE COCINAS IBERIA SL | Apoderado Solidario | 09/08/2024 | |
FORTUNA HAUS SL | Apoderado Solidario | 19/07/2024 | |
TILLNER VERMOGENSVERWALTUNG SL | Apoderado Solidario | 10/01/2024 | |
INVERSIONES MONTAÑAS Y ARROYOS 2018 SL | Apoderado Solidario | 09/10/2023 | |
MRO GAMING-MADRID SL | Apoderado Solidario | 29/05/2023 | |
MRO ROYAL CASINO SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
BIGDEALPROPERTY SL | Apoderado Solidario | 28/02/2023 | |
CAELUM RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 12/07/2022 | |
CAELUM RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 09/03/2022 | |
CAELUM RENOVABLES SL | Apoderado Solidario | 07/10/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BALZANO MAIKE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALZANO MAIKE
Empresa: CAHOS SUN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 56535, I/A 6 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-07
Empresa: ALANDERI PROSUN SL
Apoderado Solidario
- Balzano Maike
- Massip Gual Magdalena
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 53193, I/A 7 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-07
Empresa: NOLTE COCINAS IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Balzano Maike
- Fortunato Robles Alba
- Massip Gual Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 75273, I/A 8 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-07
Empresa: FORTUNA HAUS SL
Apoderado Solidario
- Balzano Maike
- Fortunato Robles Alba
- Massip Gual Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 58700, I/A 9 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-07
Empresa: ALANDERI PROSUN SL
Apoderado Solidario
- Balzano Maike
- Massip Gual Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 53193, I/A 6 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-07
Empresa: EL TOPO FATIGADO SL
Apoderado Solidario
- Balzano Maike
- Massip Gual Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 6, S 8, H PM 70534, I/A 4 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-07
Empresa: TILLNER VERMOGENSVERWALTUNG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3032 , F 80, S 8, H PM 98423, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-07
Empresa: EL TOPO FATIGADO SL
Apoderado Solidario
- Balzano Maike
- Massip Gual Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 6, S 8, H PM 70534, I/A 3 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-07
Apoderado Solidario
- Balzano Maike
- Massip Gual Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 122, S 8, H PM 83823, I/A 8 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-07
Empresa: MRO GAMING-MADRID SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34075 , F 31, S 8, H M 613043, I/A 9 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
VER MAS ACTOS
Información de BALZANO MAIKE
Mostramos los datos de BALZANO MAIKE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALZANO MAIKE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos