MEDIOS Y RECURSOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcázar de San Juan
Provincia Ciudad Real
Razón Social MEDIOS Y RECURSOS SL
CIF B13309521
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario Excelentisimo Ayuntamiento De Alcazar De San Juan
VINCULACIONES DE MEDIOS Y RECURSOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIOS Y RECURSOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Excelentisimo Ayuntamiento De Alcazar De San Juan | Socio Unico | 12/01/2018 | 12/01/2018 |
Puente Tebar Jose Angel | Liquidador | 23/07/2015 | 12/01/2018 |
Redondo Cardenas Gonzalo | Liquidador Unico | 12/01/2018 | 12/01/2018 |
Puente Tebar Jose Angel | Administrador Unico | 23/12/2014 | 23/07/2015 |
Montealegre Comino Angel | Administrador Unico | 29/10/2012 | 23/12/2014 |
Montiel Moreno Benito | Administrador Unico | 29/10/2012 | |
Plaza Tabasco Julio Jose | Administrador Unico | 29/10/2012 | 29/10/2012 |
Ramos Rojo Enrique | Administrador Unico | 29/10/2012 | 29/10/2012 |
ACTOS BORME DE MEDIOS Y RECURSOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 8 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 8 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-13
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 8 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-13
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 8 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 7 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 7 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-13
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 7 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 7 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 6 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 223, S 8, H CR 9744,bis , I/ 6 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-13