MONTIEL MORENO BENITO
Informe ejecutivo de MONTIEL MORENO BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 91
Empresas activas: 67
Cargos inactivos: 58
Empresas inactivas: 30
CARGOS DE MONTIEL MORENO BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO I SL | Apoderado Solidario | 24/06/2024 | |
INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO II SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
CAMPOS PROMOTORES RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 25/08/2023 | |
CAMPOS PROMOTORES RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 15/02/2023 | |
CAMPOS PROMOTORES RENOVABLES SL | Apoderado Mancomunado | 14/02/2023 | |
HERRERA SOTILLO RENOVABLES AIE | Representante | 22/11/2022 | |
PROMOSOLAR JUWI 17 SL | Apoderado | 15/11/2022 | |
COLECTORA TORREMENDO SL | Apoderado Mancomunado | 10/11/2022 | |
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | Apoderado | 28/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONTIEL MORENO BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIEL MORENO BENITO
Apoderado Solidario
- Montiel Moreno Benito
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 731013, I/A 3 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Apoderado
- Montiel Moreno Benito
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 731014, I/A 3 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Apoderado
- Montiel Moreno Benito
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 731012, I/A 3 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: ICTIO MANZANARES SOLAR SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40712 , F 199, S 8, H M 639003, I/A 22 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: CAMPOS PROMOTORES RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Molina Del Valle Elena
- Montiel Moreno Benito
- Rojo Celemin Noelia
- Ventura Escacena Jaime Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 6, S 8, H A 183693, I/A 6 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-03
Empresa: CAMPOS PROMOTORES RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Dominguez Bayon Loreto
- Ibañez Puche Gustavo
- Montiel Moreno Benito
- Rojo Celemin Noelia
- Ventura Escacena Jaime Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 5, S 8, H A 183693, I/A 4 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-03
Empresa: CAMPOS PROMOTORES RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- Dominguez Bayon Loreto
- Montiel Moreno Benito
- Rojo Celemin Noelia
- Ventura Escacena Jaime Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4543 , F 4, S 8, H A 183693, I/A 3 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-03
Empresa: HERRERA SOTILLO RENOVABLES AIE
Administrador Mancomunado
Representante
- Montiel Moreno Benito
- Zaragoza Zaragoza Vicente
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44114 , F 174, S 8, H M 778011, I/A 1 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Empresa: PROMOSOLAR JUWI 17 SL
Apoderado
- Montiel Moreno Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42603 , F 92, S 8, H M 670309, I/A 23 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: COLECTORA TORREMENDO SL
Apoderado Mancomunado
- Ibañez Puche Gustavo
- Martinez Navarro Maria Aranzazu
- Montiel Moreno Benito
- Palomares Coronado Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4489 , F 217, S 8, H A 180787, I/A 4 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-03
VER MAS ACTOS
Información de MONTIEL MORENO BENITO
Mostramos los datos de MONTIEL MORENO BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIEL MORENO BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos