TORRE MUÑIZ LORENA
Informe ejecutivo de TORRE MUÑIZ LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 65
Empresas activas: 48
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 20
CARGOS DE TORRE MUÑIZ LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO I SL | Apoderado Solidario | 24/06/2024 | |
INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO II SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
SET COLECTORA VALLE AIE | Apoderado Mancomunado | 15/05/2024 | |
SET COLECTORA VALLE AIE | Consejero | 07/05/2024 | |
PROMOTORES VALLE-ATALAYA AIE | Apoderado Mancomunado | 26/03/2024 | |
PROMOTORES RONDA 400 KV AIE | Consejero | 27/10/2023 | |
SET COLECTORA VALLE AIE | Apoderado Mancomunado | 07/08/2023 | |
PROMOTORES VALLE-ATALAYA AIE | Apoderado Mancomunado | 07/08/2023 | |
SET COLECTORA VALLE AIE | Apoderado Mancomunado | 04/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORRE MUÑIZ LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRE MUÑIZ LORENA
Apoderado Solidario
- Montiel Moreno Benito
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 731013, I/A 3 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Apoderado
- Montiel Moreno Benito
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 731014, I/A 3 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Apoderado
- Montiel Moreno Benito
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 731012, I/A 3 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: SET COLECTORA VALLE AIE
Apoderado Mancomunado
- Garcia Marti Jose
- Rodriguez Trejo Maria Dolores
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 186832, I/A 8 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-03
Empresa: SET COLECTORA VALLE AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F , S , H A 186832, I/A 6 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-03
Empresa: ICTIO MANZANARES SOLAR SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40712 , F 199, S 8, H M 639003, I/A 22 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: PROMOTORES VALLE-ATALAYA AIE
Apoderado Mancomunado
- Garcia Marti Jose
- Pardo Ayuso Jose Enrique
- Rodriguez Trejo Maria Dolores
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4597 , F 205, S 8, H A 186849, I/A 7 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-03
Empresa: PROMOTORES RONDA 400 KV AIE
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45893 , F 13, S 8, H M 806508, I/A 1 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: SET COLECTORA VALLE AIE
Apoderado Mancomunado
- Ibañez Puche Gustavo
- Rodriguez Trejo Maria Dolores
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596 , F 167, S 8, H A 186832, I/A 4 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-03
Empresa: PROMOTORES VALLE-ATALAYA AIE
Apoderado Mancomunado
- Ibañez Puche Gustavo
- Pardo Ayuso Jose Enrique
- Rodriguez Trejo Maria Dolores
- Torre Muñiz Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4597 , F 203, S 8, H A 186849, I/A 4 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-03
VER MAS ACTOS
Información de TORRE MUÑIZ LORENA
Mostramos los datos de TORRE MUÑIZ LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRE MUÑIZ LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos