MEDICENTER LEVANTE 2020 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Hospital, 10
Código Postal 03550
Municipio Sant Joan d'Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEDICENTER LEVANTE 2020 SL
CIF B54692165
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 01/03/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MEDICENTER LEVANTE 2020 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDICENTER LEVANTE 2020 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atienza Fernandez Marcos | Administrador Solidario | 04/03/2013 | 10/01/2022 |
Atienza Fernandez Marcos | Liquidador Solidario | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Navarro Prieto Antonio | Administrador Solidario | 04/03/2013 | 10/01/2022 |
Navarro Prieto Antonio | Liquidador Solidario | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Potente Rodriguez Oscar Manuel | Administrador Solidario | 04/03/2013 | 15/07/2014 |
ACTOS BORME DE MEDICENTER LEVANTE 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 2 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 1 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-03
Dirección:AVDA HOSPITAL 10 (SANT JOAN D'ALACANT)
Comienzo de operaciones:01/03/13
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Actividades inmobiliarias. Actividades profesionales. Industrias manufactureras y textiles. Turismo, hostelería y restauración. Prestación de servicios. Actividades d
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 1 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-03