POTENTE RODRIGUEZ OSCAR MANUEL
Informe ejecutivo de POTENTE RODRIGUEZ OSCAR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POTENTE RODRIGUEZ OSCAR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARACELSO TECHNICAL SERVICES SL | Socio Unico | 21/11/2019 | |
SERVIGRUP ZANY SL | Socio Unico | 04/06/2014 | |
SERVIGRUP ZANY SL | Administrador Unico | 04/06/2014 |
VINCULACIONES DE POTENTE RODRIGUEZ OSCAR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POTENTE RODRIGUEZ OSCAR MANUEL
Empresa: PARACELSO TECHNICAL SERVICES SL
Nuevo Socio Único
- Potente Rodriguez Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878 , F 154, S 8, H A 146188, I/A 2 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-03
Empresa: MEDICENTER LEVANTE 2020 SL
Administrador Solidario
- Potente Rodriguez Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 2 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-03
Empresa: SERVIGRUP ZANY SL
Administrador Unico
- Potente Rodriguez Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 44, S 8, H A 140311, I/A 1 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-03
Empresa: SERVIGRUP ZANY SL
Socio Único
- Potente Rodriguez Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3781 , F 44, S 8, H A 140311, I/A 1 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-03
Empresa: MEDICENTER LEVANTE 2020 SL
Administrador Solidario
- Atienza Fernandez Marcos
- Navarro Prieto Antonio
- Potente Rodriguez Oscar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 102, S 8, H A 133840, I/A 1 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-03
Información de POTENTE RODRIGUEZ OSCAR MANUEL
Mostramos los datos de POTENTE RODRIGUEZ OSCAR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POTENTE RODRIGUEZ OSCAR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos