MEDIAVISIONLED PRODUCCIONES SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Saint Fons, 2
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social MEDIAVISIONLED PRODUCCIONES SLL
CIF B73719833
Capital Social 14000.0 Euros
Actividad Actividades de grabación de sonido y edición musical
Fecha de Constitución 27/06/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MEDIAVISIONLED PRODUCCIONES SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDIAVISIONLED PRODUCCIONES SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Inmaculada Fernandez Ruiz | Administrador Solidario | 04/08/2011 | 24/11/2017 |
Inmaculada Fernandez Ruiz | Liquidador | 24/11/2017 | 24/11/2017 |
Jaime Insa Fernandez | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 24/11/2017 |
Maria-del-pilar Fernandez Ruiz | Administrador Solidario | 04/08/2011 | 27/02/2015 |
ACTOS BORME DE MEDIAVISIONLED PRODUCCIONES SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 4 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 4 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 4 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-30
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 4 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-30
- MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS POR CAMBIO DE CLASE DE PARTICIPACIONES DE CLASE LABORAL A CLASE GENERAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-30
- MODIFICAR EL APARTADO 3 DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- RETRIBUCION DEL CARGO.-CAMBIAR EL CARACTER DE DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO PARTICIPACIONES SOCIALES QUE PASAN DE CLASE GENERAL A CLASE LABORAL.- MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DELOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 153, S 8, H MU 76258, I/A 1 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-30
Dirección:C/ SAINT FONS 2 3º C (LORCA)
Comienzo de operaciones:27/06/11
Capital:14.000,00 Euros
Objeto social:La producción audiovisual y la publicidad mediante pantallas ubicadas en espacios urbanos, destinado a cubrir las necesidades de comunicación de las empresas, instituciones y particulares y cualquier otra actividad derivada de la anterior
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 153, S 8, H MU 76258, I/A 1 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-30