JAIME INSA FERNANDEZ
Informe ejecutivo de JAIME INSA FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JAIME INSA FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KLICHE IMAGEN Y PUBLICIDAD SL | Liquidador | 23/06/2020 | 23/06/2020 |
KLICHE IMAGEN Y PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 23/09/2016 | 23/06/2020 |
MEDIAVISIONLED PRODUCCIONES SLL | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 24/11/2017 |
VINCULACIONES DE JAIME INSA FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAIME INSA FERNANDEZ
Empresa: KLICHE IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Liquidador
- Jaime Insa Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3198 , F 127, S 8, H MU 91401, I/A 2 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-30
Empresa: KLICHE IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Jaime Insa Fernandez
Liquidador
- Jaime Insa Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3198 , F 127, S 8, H MU 91401, I/A 2 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-30
Empresa: MEDIAVISIONLED PRODUCCIONES SLL
Administrador Solidario
- Inmaculada Fernandez Ruiz
- Jaime Insa Fernandez
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 4 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-30
Empresa: KLICHE IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Jaime Insa Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3198 , F 126, S 8, H MU 91401, I/A 1 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-30
Empresa: MEDIAVISIONLED PRODUCCIONES SLL
Administrador Solidario
- Jaime Insa Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 155, S 8, H MU 76258, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-30
Información de JAIME INSA FERNANDEZ
Mostramos los datos de JAIME INSA FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAIME INSA FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos