MEDESCAN NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Uhagon Felipe Alcalde, 13
Código Postal 48010
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social MEDESCAN NORTE SL
CIF B95671079
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 27/12/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ugarte Blanco Enrique
VINCULACIONES DE MEDESCAN NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEDESCAN NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lazcano Imatz Iñigo | Apoderado | 29/04/2013 | 08/01/2018 |
Ugarte Blanco Enrique | Socio Unico | 29/05/2013 | 08/01/2018 |
Ugarte Blanco Enrique | Administrador Unico | 27/12/2011 | 08/01/2018 |
Ugarte Blanco Enrique | Liquidador | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
ACTOS BORME DE MEDESCAN NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 36, S 8, H BI 59542, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 36, S 8, H BI 59542, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 36, S 8, H BI 59542, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 36, S 8, H BI 59542, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 36, S 8, H BI 59542, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 35, S 8, H BI 59542, I/A 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 34, S 8, H BI 59542, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-48
Dirección:C/ ALAMEDA RECALDE 13 1º - IZQUIERDA (BILBAO)
Comienzo de operaciones:27/12/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 34, S 8, H BI 59542, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-48