UGARTE BLANCO ENRIQUE
Informe ejecutivo de UGARTE BLANCO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE UGARTE BLANCO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDESCAN NORTE SL | Socio Unico | 29/05/2013 | 08/01/2018 |
MEDESCAN NORTE SL | Administrador Unico | 27/12/2011 | 08/01/2018 |
MEDESCAN NORTE SL | Liquidador | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
INMOBILIARIA MILA SA | Administrador Solidario | 19/11/2009 | |
INMOBILIARIA MILA SA | Liquidador | 19/11/2009 | 19/11/2009 |
VINCULACIONES DE UGARTE BLANCO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UGARTE BLANCO ENRIQUE
Empresa: MEDESCAN NORTE SL
Liquidador
- Ugarte Blanco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 36, S 8, H BI 59542, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Empresa: MEDESCAN NORTE SL
Administrador Unico
- Ugarte Blanco Enrique
Liquidador
- Ugarte Blanco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 36, S 8, H BI 59542, I/A 4 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Empresa: MEDESCAN NORTE SL
Socio Único
- Ugarte Blanco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 36, S 8, H BI 59542, I/A 3 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-48
Empresa: MEDESCAN NORTE SL
Administrador Unico
- Ugarte Blanco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260 , F 34, S 8, H BI 59542, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-48
Empresa: INMOBILIARIA MILA SA
Liquidador
- Ugarte Blanco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 166, S 8, H BI 3479,A , I/ 8 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-48
Empresa: INMOBILIARIA MILA SA
Administrador Solidario
- Blanco Elias Amadeo
- Blanco Elias Amelia
- Ugarte Blanco Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 166, S 8, H BI 3479,A , I/ 8 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-48
Información de UGARTE BLANCO ENRIQUE
Mostramos los datos de UGARTE BLANCO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UGARTE BLANCO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos