MECANICA DE PRECISION MAESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG BERRIAINZ - NAVE 31
Municipio Berriozar
Provincia Navarra
Razón Social MECANICA DE PRECISION MAESA SL
CIF B71354922
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/08/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MECANICA DE PRECISION MAESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MECANICA DE PRECISION MAESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinoza Rujel Pepe Santiago | Administrador Solidario | 15/03/2021 | 01/02/2023 |
Maestu Pellejeros Francisco David | Apoderado | 18/10/2018 | 01/02/2023 |
Martin Zaratiegui Ruben Blas | Administrador Solidario | 15/03/2021 | 01/02/2023 |
Espinoza Rujel Pepe Santiago | Administrador Unico | 18/10/2018 | 15/03/2021 |
Espinoza Rujel Pepe Santiago | Socio Unico | 24/08/2018 | 18/10/2018 |
Maestu Pellejeros Francisco David | Administrador Unico | 24/08/2018 | 18/10/2018 |
ACTOS BORME DE MECANICA DE PRECISION MAESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 126, S 8, H NA 37997, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 126, S 8, H NA 37997, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 126, S 8, H NA 37997, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 126, S 8, H NA 37997, I/A 7 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-31
- POLIG BERRIAINZ - NAVE 31 (BERRIOZAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 125, S 8, H NA 37997, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 125, S 8, H NA 37997, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 125, S 8, H NA 37997, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 125, S 8, H NA 37997, I/A 5 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 124, S 8, H NA 37997, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1911 , F 124, S 8, H NA 37997, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-31